Biografi Susilo Bambang Yudhoyono - Presiden Indonesia ke-6
Sabtu, 08 Maret 2014
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Indonesia ke-6
Mulai menjabat: 20 Oktober 2004 - 19 Oktober 2014
Ketua Umum Partai Demokrat ke-4
Mulai menjabat: 30 Maret 2013
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI ke-8
Masa jabatan: 23 Agustus 2000 – 1 Juni 2001
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI ke-11
Masa jabatan: 26 Oktober 1999 – 23 Agustus 2000
0 komentar: