Biografi Johannes Leimena - Pahlawan Nasional
Minggu, 16 Maret 2014
Johannes Leimena
Wakil Perdana Menteri Indonesia
Masa jabatan: 9 April 1956 – 9 Juli 1959
Menteri Sosial Republik Indonesia ke-13
Masa jabatan: 9 April 1957 – 10 Juli 1959
Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke-3
Masa jabatan: 3 Juli 1947 – 4 Agustus 1949
Informasi pribadi:
Tanggal Lahir: 6 Maret 1905 Ambon, Maluku, Hindia Belanda
Meninggal : 29 Maret 1977 (umur 72)
0 komentar: