Biografi R.P. Soeroso - Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ke-12
Rabu, 12 Februari 2014
R.P. Soeroso
Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia ke-12
Masa jabatan: 12 Agustus 1955-24 Maret 1956
Menteri Sosial Republik Indonesia ke-10
Masa jabatan: 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia ke-4
Masa jabatan: 6 September 1950- 3 April 1951
Informasi pribadi:
Lahir: 3 November 1893
Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Hindia
0 komentar: